Kadencja 2008-2012
XMLTreść
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2008-2012
14 listopada 2008 r. Zarządzeniem Nr 45/2008 z dnia 14.11.2008 r., Starosta Chojnicki powołał członków Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2008-2012.
1. Tyloch Bogdan - Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność" - Przewodniczący Rady
2. Lepak Stefan - Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona" - Z-ca Przewodniczącego
3. Myszka Marian - Rada OPZZ Województwa Pomorskiego
4. Kleniewski Szczepan - Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego
5. Karczyńska Kamila - Konfederacja Pracodawców Polskich, Gdański Związek Pracodawców
6. Staszków Zdzisław - Pomorska Organizacji Pracodawców w Gdańsku
7. Babiński Leszek - Cech Rzemiosł Różnych
8. Goebel Piotr - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku
9. Dąbrowski Dariusz - Pomorska Izba Rolnicza
10. Biesek Przemysław - Gmina Czersk
11. Kubiak Bożena - Gmina Chojnice
12. Pruski Mieczysław - Gmina Konarzyny
13. Rodzeń Mariola - Gmina Brusy
14. Kowalik Stanisław - Miasto Chojnice
09 lutego 2011 r. Zarządzeniem Starosty Chojnickiego Nr 11/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie odwołania i powolania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia, odwołano dotychczasowego członka Rady - reprezentanta gminy Czersk - Pana Przemysława Bieska i w jego miejsce powołano Pana Macieja Ringwelskiego.